Mitglieder |
Werksausschuss Entwässerungsbetrieb | Die LINKE. | Die LINKE. Stellvertreter | Stellvertreter | 24.11.2003 | 18.06.2019 | von 24.11.2003 bis 18.06.2019 | Stellvertreter des Vorsitzenden | Stellvertreter des Vorsitzenden |
Vertreter |
Werksausschuss Bäder- und Sportstättenbetrieb | Die LINKE. | Die LINKE. Vertreter | Vertreter | 24.08.2005 | 12.11.2011 | von 24.08.2005 bis 12.11.2011 | |
Die Linke-Bündnis 90/Grüne Fraktion |
Stadtverordnetenversammlung | Die LINKE. | Die LINKE. Abgeordneter | Abgeordneter | | 18.06.2019 | bis 18.06.2019 | |
Mitglieder |
Seniorenbeirat | Die LINKE. | Die LINKE. Mitglied | Mitglied | 17.06.2011 | | von 17.06.2011 | |
Vertreter |
Hauptausschuss | DIE LINKE. | DIE LINKE. Vertreter | Vertreter | 29.10.2008 | 18.06.2019 | von 29.10.2008 bis 18.06.2019 | |
Mitglieder |
Fraktion DIE LINKE. | Die LINKE. | Die LINKE. Mitglied | Mitglied | 07.01.2002 | 18.06.2014 | von 07.01.2002 bis 18.06.2014 | Stellvertreter des Vorsitzenden | Stellvertreter des Vorsitzenden |
Fraktion DIE LINKE. | Die LINKE. | Die LINKE. Mitglied | Mitglied | 18.06.2014 | 18.06.2014 | von 18.06.2014 bis 18.06.2014 | |
Die Linke-Bündnis 90/Grüne-Fraktion | Die LINKE. | Die LINKE. Mitglied | Mitglied | 18.06.2014 | 18.06.2019 | von 18.06.2014 bis 18.06.2019 | |
Ausschuss Wirtschaft Umwelt Bauen | Die LINKE. | Die LINKE. Mitglied | Mitglied | 07.01.2002 | 18.06.2019 | von 07.01.2002 bis 18.06.2019 | |
Vertreter |
Ausschuss Bildung Soziales Sport Kultur | Die LINKE. | Die LINKE. Vertreter | Vertreter | 25.02.2009 | 18.06.2014 | von 25.02.2009 bis 18.06.2014 | |
Vorsitzender |
Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft | Die LINKE. | Die LINKE. Vorsitzender | Vorsitzender | 01.01.2011 | 18.06.2014 | von 01.01.2011 bis 18.06.2014 | |
Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft | Die LINKE. | Die LINKE. Vorsitzender | Vorsitzender | 18.06.2014 | 30.06.2019 | von 18.06.2014 bis 30.06.2019 | |
Mitglieder |
Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 28.10.2008 | 31.12.2010 | von 28.10.2008 bis 31.12.2010 | |